Néstor Bode había nacido en Helvecia el 9 de febrero de 1947 y falleció en Santa Fe el 18 de marzo de 1990. El 11 de septiembre de 1976 asumió como presidente de la Comuna de San Javier y se convirtió en el último en ocupar ese cargo.
Trabajando con la plena participación de la comunidad, introdujo las mejoras necesarias para convertir al pueblo de San Javier, el 3 de diciembre de 1979, en la primera ciudad de la Costa Santafesina y asumir como su primer intendente.
((MAS INFORMACION EN LA PAGINA " EL ARCHIVO DE DON CARLOS MEDERA")
FOTO: El Secretario General de Acción Comunal, Contador Carlos Adolfo Paganini felicita a Bode tras haber asumido como primer intendente de San Javier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 14 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE GUILLERMO AROZA
Hoy, 18 de marzo de 2019, se cumplen 14 años del fallecimiento de Guillermo Aroza.
Luego de desempeñarse como secretario municipal, Aroza sucedió a Osvaldo Machado como intendente de San Javier y gobernó entre el 18 de junio de 1981 y el 10 de diciembre de 1983.
FOTO Aroza es entrevistado por el corresponsal del diario "El Litoral"
Carlos Medera